李小军--院长
学位:
毕业学校:
简介: 李小军,男,汉族,1973年生, 湖南祁东人,中共党员,西安交通大学管理学(会计学)博士,教授,硕士研究生导师,云南省工商管理类专业教学指导委员会秘书长、云南省会计学专业教学指导委员会秘书长。历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长、副院长,昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任(挂职),现任云南财经大学中华职业学院院长。
更新时间:2021-10-21详细履历>>>>
保伟--党委书记
学位:
毕业学校:
简介: 保伟,男,回族,1982年生, 云南昆明人,中共党员,哲学硕士,讲师。 2008年5月参加工作,历任云南财经大学工商管理学院团委书记,商学院团委书记,校团委副书记、书记,中华职业学院党委副书记、纪委书记,现任中华职业学院党委书记。
更新时间:2022-07-25详细履历>>>>
宁东玲--副院长
学位:
毕业学校:
简介: 宁东玲,女,汉族,1975年生, 山西运城人,中共党员,管理学博士,教授。 2002年4月参加工作,现任中华职业学院副院长。
更新时间:2021-10-21详细履历>>>>
陈应龙--副院长
学位:
毕业学校:
简介: ?陈应龙,男,汉族,1977年10月出生,云南玉溪人,中共党员,在职博士研究生学历,讲师。2002年7月参加工作,历任云南财经大学工商管理学院学生干事、教务干事、团总支书记、办公室主任等职,2009年转为工商管理专业教师,教授《管理学》、《企业伦理学》等课程,2013年调至中华职业学院,任市场营销专业实践指导教师,教授《市场营销专业综合实训》等课程,现任中华职业学院副院长。
更新时间:2021-10-21详细履历>>>>
于浩--党委副书记
学位:
毕业学校:
简介: 于浩,男,汉族,1983年5月出生,吉林四平人,教育学硕士研究生。2006年5月加入中国共产党,2009年7月参加工作,历任云南财经大学党委学生工作部(武装部)、学生处毕业生就业指导服务中心干事,学生处(学生工作部、武装部)综合科科长、思想政治教育科科长。现任云南财经大学中华职业学院党委副书记。
更新时间:2022-05-11详细履历>>>>
曾军--副院长
学位:
毕业学校:
简介: 曾军,男,汉族,1983年生,江西广昌人,中共党员,中南财经政法大学管理学(审计学)博士,副教授,硕士生导师。现任云南省会计学会会计基础理论专业委员会委员、云南财经大学中华职业学院副院长、中国少数民族财会博物馆副馆长。
更新时间:2023-10-19详细履历>>>>
首页上页1下页尾页